Heidi Hofmann
domicilié à Zürich, de Zürich et Rüschlikon Mandats actifs: Berchtold Liegenschaften AG, Minconsult GmbH Connecté à: Markus Hofmann, Markus Hofmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heidi Hofmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heidi Hofmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heidi Hofmann" à jour.Vous suivez maintenant "Heidi Hofmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heidi Hofmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heidi Hofmann
Achat & vente de biens immobiliers propres
Gestion de fonds
Achat & vente de biens immobiliers propres
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Heidi Hofmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heidi Hofmann
Numéro de publication: 3707685, Registre du commerce Zoug, (170)
Anapro AG, in Baar, CHE-106.500.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2007, Publ. 3933168).
Firma neu:
Anapro AG in Liquidation.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 2'000.00 [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.08.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Heidi, von Zofingen, in Zofingen, zeichnungsberechtigt, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Heinz, von Zofingen, in Zofingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3491873, Registre du commerce Schwyz, (130)
Minconsult GmbH, in Schwyz, CHE-113.034.078, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, Publ. 6413228).
Statutenänderung:
21.04.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und der Passiven (Fremdkapital) der Hofmann Trading GmbH, in Schwyz (CHE-113.308.293), gemäss Fusionsvertrag vom 21.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 627'820.05 und Fremdkapital von CHF 114'616.72 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Gesellschafter sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Anlage und Verwaltung des eigenen Vermögens sowie den Handel mit mineralischen Rohstoffen wie Erz und Erzkonzentraten. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen gründen sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens sowie die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Markus, von Rüschlikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Schwyz];
Hofmann, Heidi, von Rüschlikon und Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Schwyz].
Numéro de publication: 6338880, Registre du commerce Zurich, (20)
MONDEGO AG, in Uster, CH-020.3.000.714-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2006, S. 17, Publ. 3505846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt H. Lanz Treuhand + Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Hofmann, Heidi, von Hombrechtikon, in Uster, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nentwig, Ursula, von Mönchaltorf und Fehraltorf, in Mönchaltorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz & Partner Revisions GmbH (CH-020.4.039.631-2), in Zürich, Revisionsstelle.