Hans Hirsig
domicilié à Rosshäusern, de Amsoldingen Mandats actifs: Stiftung Schloss Laupen Connecté à: Hans Rudolf Lehmann, Martin Reber, Urs Balsiger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Hirsig" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Hirsig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Hirsig" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Hirsig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Hirsig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Hirsig
Exploitation des bibliothèques et musées
Exploitation des bibliothèques et musées
Personnes privées avec le nom Hans Hirsig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Hirsig
Numéro de publication: HR02-1005273659, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schloss Laupen, in Laupen, CHE-460.898.318, Stiftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CORE Revision AG (CHE-230.955.198), in Düdingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Urs, von Thurnen, in Laupen BE (Laupen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mühlethurnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Truog, Jürg, von Grüsch, in Clavaleyres, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blaser, Peter, von Trubschachen, in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bürgisser, Nicolas Emil, von Giffers, in Giffers, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hirsig, Hans, von Amsoldingen, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lehmann, Hans Rudolf, von Worb, in Kriechenwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mürner, Stefan, von Reichenbach im Kandertal, in Wileroltigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
axalta Revisionen AG (CHE-251.456.357), in Düdingen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004742695, Registre du commerce Tessin, (501)
Ficovetro Sagl, in Ascona, CHE-152.882.006, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 131 del 10.07.2017, p.0, Pubbl. 3634651).
Nuova ditta:
Ficovetro Sagl in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 26.09.2019.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Hirsig, Hansjürg, da Amsoldingen, in Oberdiessbach, gerente, liquidatore, con firma individuale, [finora: gerente, con firma individuale].
Numéro de publication: 4331147, Registre du commerce Berne, (36)
Krenger Glas AG, in Köniz, CHE-108.100.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4220111).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Hansjürg, von Amsoldingen, in Vielbringen b. Worb (Worb), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberdiessbach];
Hirsig, Debora, von Grosshöchstetten, in Vielbringen b. Worb (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.