Kurt Heimberg
domicilié à Beinwil (Freiamt), de Oberwil im Simmental Mandats actifs: KUYO AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Heimberg" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Heimberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Heimberg" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Heimberg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kurt Heimberg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kurt Heimberg
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Kurt Heimberg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kurt Heimberg
Numéro de publication: HR02-1004908498, Registre du commerce Argovie, (400)
Unicorn (Suisse) SA, in Fischbach-Göslikon, CHE-258.891.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665315).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der HOLCLA AG, in Zug (CHE-358.444.781), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 7'414'453.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'637'245.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimberg, Kurt, von Oberwil im Simmental, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3516207, Registre du commerce Argovie, (400)
Unicorn (Suisse) SA, in Fischbach-Göslikon, CHE-258.891.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2650399).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höltschi, Bruno, von Altwis, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg, in Gersau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heimberg, Kurt, von Oberwil im Simmental, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fischbach-Göslikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1062059, Registre du commerce Argovie, (400)
Unicorn (Suisse) SA, in Fischbach-Göslikon, CHE-258.891.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 985141).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimberg, Kurt, von Oberwil im Simmental, in Fischbach-Göslikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Höltschi, Bruno, von Altwis, in Steinhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.