Gisela Heiligensetzer Dussin
domicilié à Wettswil, de Glarus Nord Mandats actifs: Aquila AG, Scintillae Stiftung Connecté à: Margot An von Planta, Claudia Wyss Schlegel, Carine Frick-Delaloye et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gisela Heiligensetzer Dussin" à jour.Vous suivez maintenant "Gisela Heiligensetzer Dussin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gisela Heiligensetzer Dussin" à jour.Vous suivez maintenant "Gisela Heiligensetzer Dussin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gisela Heiligensetzer Dussin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gisela Heiligensetzer Dussin
Exploitation des banques et instituts de crédits
Autres activités sociales
Exploitation des banques et instituts de crédits
Autres activités sociales
Personnes privées avec le nom Gisela Heiligensetzer Dussin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gisela Heiligensetzer Dussin
Numéro de publication: HR02-1005575503, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 35209 vom 02.09.2022 Aquila AG, in Zürich, CHE-109.023.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556182).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiligensetzer Dussin, Gisela, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005556182, Registre du commerce Zurich, (20)
Aquila AG, in Zürich, CHE-109.023.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541521).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattner Schmutz, Nadine, von Vechigen, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiligensetzer Dussin, Gisela, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Danièle, von Zürich, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].
Numéro de publication: HR02-1004626095, Registre du commerce Zurich, (20)
Walser Human Consulting GmbH, in Zürich, CHE-113.674.390, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, S.0, Publ. 3345285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiligensetzer Dussin, Gisela, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Dagmar, von Quarten, in Küsnacht (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].