Elisabeth Hegner
domicilié à Zürich, de Schübelbach et Zürich Mandats actifs: Atelier Hegner Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabeth Hegner" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabeth Hegner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabeth Hegner" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabeth Hegner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elisabeth Hegner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elisabeth Hegner
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Personnes privées avec le nom Elisabeth Hegner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elisabeth Hegner
Numéro de publication: 2094589, Registre du commerce Zurich, (20)
Art-of-Crafts Hegner & Frey, in Adliswil, CHE-114.929.411, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 42, Publ. 5097708).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
Art-of-Crafts Frey.
Zweck neu:
Import und Vertrieb von Produkten aus den Bereichen Schmuck, Messer, Wohnen, Bekleidung und die Abwicklung der damit verbundenen Geschäfte. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens der Gesellschafterin Elisabeth genannt Lisa Hegner aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Sandro Frey führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegner, Elisabeth genannt Lisa, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Sandro, von Basel, in Adliswil, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5097708, Registre du commerce Zurich, (20)
Art-of-Crafts Hegner & Frey, in Adliswil, CH-020.2.006.191-8, Eggstrasse 14F, 8134 Adliswil, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.06.2009.
Zweck:
Gemeinsames Betreiben einer Unternehmung, welche auf den Handel mit handgefertigten Produkten spezialisiert ist, und die Abwicklung der damit zusammenhängenden Geschäfte..
Eingetragene Personen:
Hegner, Elisabeth genannt Lisa, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Frey, Sandro, von Basel, in Adliswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4595074, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Novamart AG, bisher in Stäfa, CH-020.3.918.727-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2004, S. 20 / 2431348).
Gründungsstatuten:
15.04.1987.
Statutenänderung:
11.07.2008.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
St. Georgen-Strasse 159, 9011 St. Gallen.
Zweck neu:
Handel mit Industriegütern und Produkten sowie Erbringen von Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
CHF 5'000.-- durch Verrechnung liberiert [wie bisher];
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 15.04.1987 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.3.1984 einen Personalcomputer samt Zubehör (CHF 8'000.--), ein Fotokopiergerät (CHF 2'000.--) und eine Forderung (CHF 3'500.--) zum Gesamtpreise von CHF 13'500.--, welcher voll auf Grundkapital angerechnet wurde.].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegner, Elsbeth B., von Lachen, in Chiddes (Frankreich), Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien;
Obergfell, Peter E., von Adliswil und Zürich, in Zürich, Revisionsstelle;
Hegner, Elisabeth Sonja, von Lachen, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hegner, Friedrich J., von Lachen, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Robert Hans, von Moosleerau, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Alma Treuhand und Beratungs AG, in St. Gallen (CH-320.3.023.906-6), Revisionsstelle.