Kurt Hefti
domicilié à Wetzikon, de Glarus Süd Mandats actifs: Mira Optik AG Connecté à: Supriya Michèle Hanna Hefti, Heidi Hefti-Rütschi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Hefti" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Hefti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Hefti" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Hefti".
|
|
Kurt Hefti
domicilié à Zollikofen, de Glarus Mandats actifs: W + B Partner AG, Weber + Brönnimann Landschaftsarchitekten AG et plus Connecté à: Matthias Lüthi, Andreas Gasser, Simon Ryser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Hefti" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Hefti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Hefti" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Hefti".
|
|
Kurt Hefti
domicilié à Lauenen b. Gstaad, de Glarus Süd Mandats actifs: Forstunternehmung Hefti und Ryter AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Hefti" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Hefti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Hefti" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Hefti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kurt Hefti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kurt Hefti
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Gestion forestière
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Gestion forestière
Personnes privées avec le nom Kurt Hefti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kurt Hefti
Numéro de publication: HR02-1004711760, Registre du commerce Berne, (36)
Forstunternehmung Hefti und Ryter AG, in Lauenen, CHE-108.713.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014, S.0, Publ. 1812769).
Statutenänderung:
02.09.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Forstunternehmung zur Übernahme von Waldarbeiten aller Art, wie Holzschlag, Holztransporte, Waldräumung, Verbauung, Erschliessung und Aufforstung, Erstellung und Betrieb von Transportbahnen und Handel mit Rohholz sowie den Unterhalt von Wander- und Forstwegen. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder erwerben, Grundstücke erwerben und weiterveräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven von CHF 120'974.75 und Passiven von CHF 65'295.30 der einfachen Gesellschaft Ulrich Hefti, Kurt Hefti und Rudolf Ryter, in Turbach, gemäss Bilanz per 31.12.1988 zum Preis von CHF 55'679.45, wovon CHF 51'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden. Die Gesellschaft tritt in alle Rechte und Pflichten der einfachen Gesellschaft Ulrich Hefti, Kurt Hefti und Rudolf Ryter ein, rückwirkend mit Nutzen und Schadenbeginn am 1.1.1989.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfisberg Treuhand (CHE-104.485.878), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Kurt, von Glarus Süd, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Luchsingen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2211901, Registre du commerce Glaris, (160)
Grüninger AG, in Glarus Süd, CHE-106.909.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1856197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli, Markus, von Interlaken, in Arni AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Kurt, von Schleitheim, in Hätzingen (Glarus Süd), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jobin, Olivier Marc Pascal, von Brienz BE, in Brienz BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1194587, Registre du commerce Zurich, (20)
Formtech AG, in Wila, CH-020.3.909.134-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2013, Publ. 1028589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Kurt, von Glarus Süd, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.