Fritz Haller
domicilié à Hausen am Albis, de Hausen am Albis et Reinach (AG) Mandats actifs: Fritz Haller Kaminfegergeschäft GmbH Connecté à: Yves Haller, Andrea Karin Haller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Haller" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Haller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz Haller" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz Haller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fritz Haller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fritz Haller
Nettoyage de bâtiments
Nettoyage de bâtiments
Personnes privées avec le nom Fritz Haller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fritz Haller
Numéro de publication: HR02-1005487529, Registre du commerce Zurich, (20)
Lohaco AG, in Zürich, CHE-107.823.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, S.0, Publ. 2003659).
Statutenänderung:
23.05.2022.
Sitz neu:
Unterengstringen.
Domizil neu:
Obere Hönggerstrasse 1, 8103 Unterengstringen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Bauprojekten im ln- und Ausland, sowie den Handel mit Grundstücken, die Verwaltung von Grundstücken, die Vermietung von Grundstücken sowie sämtliche damit anfallenden Arbeiten rund um die Grundstücke. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Fritz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Johann Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004936320, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnstudio Haller AG, in Moosseedorf, CHE-108.091.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, S.0, Publ. 2250175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Fritz Urs, von Reinach AG, in Moosseedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züst, Markus, von Wolfhalden, in Urtenen-Schönbühl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Moser, Ralph, von Arni (BE), in Herzogenbuchsee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Riesen, Patrick, von Rüeggisberg, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wälti, Roger, von Eriswil, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2003659, Registre du commerce Zurich, (20)
Lohaco AG, in Zürich, CHE-107.823.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2002, S. 21, Publ. 448528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Johann Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Haller, Lotti, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Haller, Friedrich Paul, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Haller, Christine Charlotte, von Zürich und Brunnadern, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Fritz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Albas Treuhand AG (CHE-101.378.358), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Albas Treuhand AG].