Hugo Hafner
domicilié à Zizers, de Entlebuch Mandats actifs: St. Johannes-Stift, Vulgata Verein Connecté à: Jochen Lars Folz, Donata Bricci, Werner Martin Schulze et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hugo Hafner" à jour.Vous suivez maintenant "Hugo Hafner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hugo Hafner" à jour.Vous suivez maintenant "Hugo Hafner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hugo Hafner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hugo Hafner
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Hugo Hafner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hugo Hafner
Numéro de publication: HR02-1005661342, Registre du commerce Grisons
Stiftung Gott hilft, in Zizers, CHE-105.767.598, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005407138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Good-Rijswijk, Afina Henriëtte, von Mels, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafner, Hugo, von Entlebuch, in Zizers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martina, von Oberglatt, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005087268, Registre du commerce Grisons
St. Johannes-Stift, in Chur, CHE-318.484.900, c/o Bischöfliches Ordinariat, Hof 19, 7000 Chur, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
08.12.1902. 20.01.2021.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, pastorale Aufgaben und Initiativen des Bischofs von Chur mit ihren Erträgen materiell zu unterstützen, insbesondere zugunsten der Priester des Bistums Chur und der im Bistum Chur bzw. für das Bistum tätigen Priester. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Grichting, Martin, von Leukerbad, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bricci, Donata, liechtensteinische Staatsangehörige, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Hugo, von Entlebuch, in Zizers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2093195, Registre du commerce Grisons, (350)
Stiftung Gott hilft, in Zizers, CHE-105.767.598, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7029382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöny, Ueli, von Schiers, in Schiers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle [bisher: RRT AG Treuhand und Revision (CH-350.3.003.457-4)];
Hafner, Hugo, von Entlebuch, in Zizers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.