Jürgen Häring
domicilié à Lottstetten, de Allemagne Mandats actifs: Kieswerk Aawangen AG Connecté à: Denis Häring Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürgen Häring" à jour.Vous suivez maintenant "Jürgen Häring".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürgen Häring" à jour.Vous suivez maintenant "Jürgen Häring".
|
|
Jürgen Häring
domicilié à Kreuzlingen, de Allemagne Mandats actifs: Elektro-Security Häring Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürgen Häring" à jour.Vous suivez maintenant "Jürgen Häring".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürgen Häring" à jour.Vous suivez maintenant "Jürgen Häring".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürgen Häring
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürgen Häring
Extraction de pierre et sol
Autres travaux de construction
Extraction de pierre et sol
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Jürgen Häring
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürgen Häring
Numéro de publication: 4131225, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Nägelebau GmbH, in St. Gallen, CHE-112.383.228, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349625).
Domizil neu:
Rorschacher Strasse 302, 9016 St. Gallen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.02.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Interrevision AG, in St. Gallen (CH-320.3.021.848-7), Revisionsstelle;
Künzli, Kurt, von Welschenrohr, in Müllheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Häring, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Häring, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Lotstetten (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrmoser, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Münster (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Städeli, Michael, von Zürich, in Freidorf TG (Roggwil TG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2098447, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Nägelebau GmbH, in St. Gallen, CHE-112.383.228, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2093403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaps-Nägele, Christa, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Nägele, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dobler, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Bludenz (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Kloker, Carmen Maria, deutsche Staatsangehörige, in Achberg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Kurt, von Welschenrohr, in Müllheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Häring, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Häring, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Lotstetten (DE), mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 2158188, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Kieswerk Aawangen AG, in Aadorf, 8522 Aawangen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2004.
Zweck:
Betrieb eines Kies- und Betonwerkes und einer Aushubdeponie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können Mitteilungen an die Aktionäre auch druch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Eingetragene Personen:
Künzli, Kurt, von Welschenrohr, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Häring, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
BMO Revision AG, in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.