Werner Hänggi
domicilié à Meltingen, de Meltingen Mandats actifs: Stiftung Schloss Gilgenberg, Werner Hänggi Connecté à: Reto Christian Christ, Roland Schmid, Albert Jeger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Hänggi" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Hänggi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Hänggi" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Hänggi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Hänggi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Hänggi
Associations religieuses, politiques ou laïques
Peintre en bâtiment
Associations religieuses, politiques ou laïques
Peintre en bâtiment
Personnes privées avec le nom Werner Hänggi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Hänggi
Numéro de publication: HR02-1005374289, Registre du commerce Soleure, (241)
Gewerbezentrum Gilgenberg AG, in Nunningen, CHE-114.929.090, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänggi, Werner, von Meltingen, in Meltingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6220344, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Schloss Gilgenberg, in Zullwil, CH-261.7.000.030-6, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2010, S. 12, Publ. 5770076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häner, Myrta, von Zullwil, in Zullwil, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stebler-Spaar, Claudine, von Nunningen und Meltingen, in Meltingen, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Kuno, von Nunningen, in Nunningen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gassmann, Patrick, von Solothurn, in Breitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänggi, Ueli, von Zullwil, in Zullwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänggi, Werner, von Meltingen, in Meltingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merckx, Peter, von Büsserach, in Fehren, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5096406, Registre du commerce Soleure, (241)
Gewerbezentrum Gilgenberg AG, in Nunningen, CH-241.3.008.389-9, Lebernstrasse 11, 4208 Nunningen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Fusion:
Die Gesellschaft entsteht aus der Kombinationsfusion der 'GIZ Gewerbe- + Industriezentrum AG', in Nunningen (CH-261.3.000.140-6), und der 'IGZ Industrie- + Gewerbezentrum AG Meltingen', in Meltingen (CH-261.3.000.173-3), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2009. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Bilanzen per 31.12.2008 Aktiven von CHF 2'368'937.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'123'180.85 der 'GIZ Gewerbe- + Industriezentrum AG', in Nunningen (CH-261.3.000.140-6) sowie Aktiven von CHF 1'858'340.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'294'107.85 der 'IGZ Industrie- + Gewerbezentrum AG Meltingen', in Meltingen (CH-261.3.000.173-3). Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaften erhalten 780'040 Namenaktien zu CHF 1.--.
Statutendatum:
19.06.2009.
Zweck:
Betrieb eines Gewerbe- und Industriezentrums. Kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und sich an andern Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, ferner Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 780'040.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 780'040.--.
Aktien:
780'040 Namenaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Volonté, Anton, von Nunningen, in Nunningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Eugen, von Nunningen, in Nunningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Werner, von Meltingen, in Meltingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menth, Dr. Willy, von Nunningen, Mümliswil-Ramiswil und Basel, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hans-Rudolf, von Seewen, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ONLINE TREUHAND AG, in Reinach BL (CH-280.9.918.274-0), Revisionsstelle.