Henri Guyer
domicilié à Sion, de Uster Mandats actifs: BANQUE HERITAGE SA, Société Immobilière Plein Ciel SA Connecté à: Alain Marti, Clara Maria Bulgheroni, Fabienne Barresi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Henri Guyer" à jour.Vous suivez maintenant "Henri Guyer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Henri Guyer" à jour.Vous suivez maintenant "Henri Guyer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Henri Guyer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Henri Guyer
Exploitation des banques et instituts de crédits
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des banques et instituts de crédits
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Henri Guyer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Henri Guyer
Numéro de publication: HR02-1005439099, Registre du commerce Valais, (626)
GP GESTION PRIVEE SA, à Sion, CHE-112.378.121, société anonyme (No. FOSC 203 du 19.10.2020, Publ. 1005003172).
Nouvelle raison sociale:
GP GESTION PRIVEE SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 22.03.2022.
Inscription ou modification de personne(s):
Guyer, Henri, de Uster, à Sion, administrateur, secrétaire, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 1560479, Registre du commerce Valais, (626)
Société Immobilière Plein Ciel SA, à Randogne, CHE-103.020.821, société anonyme (No. FOSC 175 du 11.09.2013, Publ. 1072027).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Krüger, Florian, de Fontaines-sur-Grandson, à Randogne, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Guyer, Henri, de Uster, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle].
Numéro de publication: 1072027, Registre du commerce Valais, (626)
Société Immobilière Plein Ciel SA, à Randogne, CH-626.3.001.653-5, société anonyme (No. FOSC 180 du 16.09.2011, p. 0, Publ. 6338646).
Inscription ou modification de personne(s):
Krüger, Florian, de Fontaines-sur-Grandson, à Randogne, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: de Fontaines VD, à Münsingen, administrateur unique avec signature individuelle];
Guyer, Henri, de Uster, à Sion, président, avec signature individuelle.