Pierre Guenat
domicilié à Pleigne, de Pleigne Mandats actifs: Louis Imhof SA Connecté à: Denis Imhof Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre Guenat" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre Guenat".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre Guenat" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre Guenat".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pierre Guenat
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pierre Guenat
Fabrication des bijoux et des produits similaires
Fabrication des bijoux et des produits similaires
Personnes privées avec le nom Pierre Guenat
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pierre Guenat
Numéro de publication: 3293871, Registre du commerce Grisons, (350)
Services4U-Davos GmbH, in Davos, CHE-416.581.421, Promenade 148, 7260 Davos Dorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.01.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen an Tourismus, Gewerbe und Private, Handel mit Waren aller Art, Bewirtschaftung von Beteiligungen, Kauf und Verkauf von Liegenschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Guenat, Pierre Alain, von Le Noirmont, in Biel-Benken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Guenat, Marianne, von Zürich, in Biel-Benken, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Registre du commerce Jura, (670)
Société de laiterie de Pleigne, à P l e i g n e , Société coopérative (FOSC no 223 du 18.11.1991, p. 4931).
Modification des statuts:
29.01.1999. La responsabilité personnelle et illimitée des membres est supprimée.
Personnes et signatures radiées:
Guenat, Pierre, de Pleigne, à Pleigne, secrétaire-caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Keller, Armand, de Pleigne, à Pleigne, membre, sans droit de signature;
Pape, Jules, de Asuel, à Pleigne, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne:
Kaufmann, Françoise, de Laupersdorf, à Pleigne, secrétaire- caissière, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.