Erich Grogg
domicilié à Steffisburg, de Thunstetten et Berken Mandats actifs: Genossenschaft Dr. Frano Della Casa Connecté à: Lukas Künzler, Mathias Josi, Marcel Meier et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erich Grogg" à jour.Vous suivez maintenant "Erich Grogg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erich Grogg" à jour.Vous suivez maintenant "Erich Grogg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erich Grogg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erich Grogg
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Erich Grogg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erich Grogg
Numéro de publication: HR02-1005915168, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Dr. Frano Della Casa, in Bern, CHE-115.395.713, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005713940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, François, von Thunstetten, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Burkhard, Jakob, von Sumiswald, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josi, Mathias, von Adelboden, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Künzler, Lukas, von Riehen, in Bern, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung;
Grogg, Erich, von Thunstetten und Berken, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Meier, Marcel, von Dagmersellen, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung.
Numéro de publication: HR02-1005713940, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Dr. Frano Della Casa, in Bern, CHE-115.395.713, Genossenschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdy, Philipp, von Kirchberg (BE), in Bern, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Erich, von Thunstetten und Berken, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 4037040, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
sebor gmbh, in Schmerikon, CH-320.4.044.760-6, Dienstleistungen jeglicher Art wie Service, Beratung und Organisation usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2002, S. 11, Publ. 324996).
Statutenänderung:
11.07.2007.
Firma neu:
Philok Thai- & Swiss-Food GmbH.
Domizil neu:
Döltschweg 2, 8716 Schmerikon.
Zweck neu:
Betrieb eines Restaurants, Take away, Party-Services und Verkaufsladens sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grogg, Erich, von Untersteckholz, in Schmerikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Grogg-Giger, Jeannette, von Untersteckholz und Ebnat-Kappel, in Schmerikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Martin, von Langenthal und Rapperswil-Jona, in Schmerikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Hofer-Sudin, Chamnan, von Langenthal und Rapperswil-Jona, in Schmerikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.