Christophe Grau
domicilié à Monthey, de Veysonnaz Mandats actifs: Grands Glariers SA, G.G.G. SA et plus Connecté à: Philippe Grau, Yanik Robert Louis Gianadda, Armelle Lavoué-Gaudin et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christophe Grau" à jour.Vous suivez maintenant "Christophe Grau".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christophe Grau" à jour.Vous suivez maintenant "Christophe Grau".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christophe Grau
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christophe Grau
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter des etablissement de restauration
Facility Management
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter des etablissement de restauration
Facility Management
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Christophe Grau
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christophe Grau
Numéro de publication: HR02-1006128535, Registre du commerce Valais, (621)
Grands Glariers SA, à Monthey, CHE-294.795.520, société anonyme (No. FOSC 236 du 05.12.2013, Publ. 1218811).
Inscription ou modification de personne(s):
Grau, Christophe, de Veysonnaz, à Monthey, administrateur, secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: à Troistorrents, administrateur, secrétaire, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1004753078, Registre du commerce Valais, (621)
La Tomate Bleue SA, à Monthey, CHE-112.800.806, société anonyme (No. FOSC 87 du 07.05.2018, Publ. 4215795).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Neeman, Aba Mosé, de Lausanne, à Clarens (Montreux), président, avec signature collective à deux;
Grau, Christophe, de Veysonnaz, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Küffer, Sébastien, de Ins, à Vérossaz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1218811, Registre du commerce Valais, (621)
Grands Glariers SA, à Monthey, CHE-294.795.520, c/o GRAU Electricité SA, Avenue de l'Industrie 8, 1870 Monthey, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.11.2013.
But:
achat, vente, location et gérance de tous biens mobiliers et immobiliers (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 28.11.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Grau, Philippe, de Monthey, à Monthey, président, avec signature individuelle;
Grau, Christophe, de Veysonnaz, à Troistorrents, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle.