Giancarlo Giuseppe Grassi
domicilié à Aadorf, de Poschiavo Mandats actifs: Swisscom (Schweiz) AG, Swisscom Ventures AG Connecté à: Mark Düsener, Markus Reber, Sven Guyer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giancarlo Giuseppe Grassi" à jour.Vous suivez maintenant "Giancarlo Giuseppe Grassi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giancarlo Giuseppe Grassi" à jour.Vous suivez maintenant "Giancarlo Giuseppe Grassi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Giancarlo Giuseppe Grassi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Giancarlo Giuseppe Grassi
Téléphone et télécommunication
Exploitation des autres institutions financières
Téléphone et télécommunication
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Giancarlo Giuseppe Grassi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Giancarlo Giuseppe Grassi
Numéro de publication: HR02-1005078262, Registre du commerce Berne, (36)
Mona Lisa Capital AG, in Ittigen, CHE-113.183.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004683768).
Firma neu:
Mona Lisa Capital AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.01.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mégret, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in Payerne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grassi, Giancarlo, von Poschiavo, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auderset Nydegger, Andrea, von Cressier (FR), in Liebistorf (Gurmels), Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004489639, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
VirtualAds AG, in Basel, CHE-305.309.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864785).
Firma neu:
VirtualAds AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(VirtualAds SA en liquidation) (VirtualAds Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.10.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humanes, Wanja, von Bubendorf, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faivre, Simon, von Lengnau (BE), in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grassi, Giancarlo, von Poschiavo, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004477376, Registre du commerce Berne, (36)
Swisscom (Schweiz) AG, in Ittigen, CHE-101.654.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Robert, von Auswil, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kipfer, Werner, von Langnau im Emmental, in Mägenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäheli, Ralf, von Egnach, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grassi, Giancarlo Giuseppe, von Poschiavo, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Matthias Thomas, von Grub (AR), in Egg b. Zürich (Egg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.