Thomas Grafenauer
domicilié à Haslach, de Autriche Mandats actifs: Lignodux GmbH Connecté à: Lukas Hering Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Grafenauer" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Grafenauer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Grafenauer" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Grafenauer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Grafenauer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Grafenauer
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Thomas Grafenauer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Grafenauer
Numéro de publication: 6831286, Registre du commerce Lucerne, (100)
Lignodux GmbH, in Luzern, CH-100.4.787.794-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2007, S. 10, Publ. 4036916).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grafenauer, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Haslach (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Siegrist, Fritz, von Seengen, in Auenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6096122, Registre du commerce Lucerne, (100)
Krono Holding AG, in Luzern, CH-100.3.007.437-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2011, S. 0, Publ. 6066078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grafenauer, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Haslach (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5569348, Registre du commerce Lucerne, (100)
Krono Holding AG, in Luzern, CH-100.3.007.437-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 15, Publ. 5136552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bechtold, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaindl-Benes, Ines, österreichische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kaindl, Ines];
Grafenauer, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Haslach (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Delegierter und Geschäftsführer].