Roland Gräub
domicilié à Olten, de Wyssachen Mandats actifs: 2 + 2 gleich 3 Shop GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Gräub" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Gräub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Gräub" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Gräub".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Gräub
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Gräub
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Personnes privées avec le nom Roland Gräub
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Gräub
Numéro de publication: 3780679, Registre du commerce Soleure, (241)
2 + 2 gleich 3 Shop GmbH, in Hägendorf, CHE-391.807.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1951373).
Statutenänderung:
25.09.2017.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Gallusstrasse 65, 4600 Olten.
Zweck neu:
Handel mit Möbeln, Bettzubehör, Einweggeschirr und Waren aller Art und Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräub, Roland, von Wyssachen, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Egerkingen].
Numéro de publication: 6758768, Registre du commerce Soleure, (241)
2 + 2 gleich 3 Shop GmbH, in Hägendorf, CH-241.4.010.333-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, S. 0, Publ. 6323430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Urs, von Dagmersellen, in Trimbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräub, Roland, von Wyssachen, in Egerkingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6405368, Registre du commerce Soleure, (241)
Gräub + Bucher, in Hägendorf, CH-241.2.010.475-5, Industrie West 40/42, 4614 Hägendorf, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
02.11.2011.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art via Internet.
Eingetragene Personen:
Gräub, Roland, von Wyssachen, in Egerkingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bucher, Urs, von Dagmersellen, in Trimbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.