Mirjam Goldstein
domicilié à Basel, de Allemagne Mandats actifs: Schweizerisches Israelitisches Alters- und Pflegeheim Lengnau Connecté à: André Philippe Kurz, Daniel E. Langsam, Anthony Goldstein et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mirjam Goldstein" à jour.Vous suivez maintenant "Mirjam Goldstein".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mirjam Goldstein" à jour.Vous suivez maintenant "Mirjam Goldstein".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mirjam Goldstein
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mirjam Goldstein
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Personnes privées avec le nom Mirjam Goldstein
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mirjam Goldstein
Numéro de publication: HR02-1005794952, Registre du commerce Argovie, (400)
Schweizerisches Israelitisches Alters- und Pflegeheim Lengnau, in Lengnau (AG), CHE-107.099.885, Verein (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Georges, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernheim, Alain, von Pleigne, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolliger, Monika, von Hombrechtikon, in Galgenen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag, Naphtali, von Endingen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldstein, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Taus, Gabriel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005353420, Registre du commerce Argovie, (400)
Schweizerisches Israelitisches Alters- und Pflegeheim Lengnau, in Lengnau (AG), CHE-107.099.885, Verein (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005226217).
Statutenänderung:
23.03.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breslauer, Richard, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Jules, von Endingen, in Endingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frenkel, Werner, von Zürich, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Simon, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taus, Gabriel, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolliger, Monika, von Hombrechtikon, in Galgenen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erlanger, Simon, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedmann, Izchak, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goldstein, Anthony, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goldstein, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langsam, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004918906, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Forextra Management Ltd, in Basel, CHE-103.611.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S.6, Publ. 4832266).
Domizil neu:
St.Alban-Anlage 65, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmann, Betty, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Goldstein, Harry, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Verwaltungsrates;
Goldstein, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straus, Ronald, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Straus, Nadine, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.