André Gisler
domicilié à Zürich, de Spiringen Mandats actifs: Bank Julius Bär & Co. AG Connecté à: Dorota Michalina Pawlicka, Marek Nowak, Nicole Lehmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Gisler" à jour.Vous suivez maintenant "André Gisler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Gisler" à jour.Vous suivez maintenant "André Gisler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de André Gisler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de André Gisler
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom André Gisler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: André Gisler
Numéro de publication: HR02-1006100671, Registre du commerce Glaris
International Scrap Solution AG in Liquidation, in Glarus, CHE-221.094.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815666).
Statutenänderung:
30.07.2024.
Firma neu:
CVB customer values & benefit AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung von Dienstleistungen im Bereich Abo Commerce. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Das Aktienkapital wurde im Betrag von CHF 50'000.00 nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Beschluss vom 30.07.2024 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 15.06.2023 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.06.2023 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andrea Silvia, von Spiringen, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005996783, Registre du commerce Lucerne, (100)
eMarket Group AG, in Luzern, CHE-426.765.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005625662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Daniel Niklaus, von Dagmersellen, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gisler, Andreas, von Sempach, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botor, Rafael, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Pavo, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005942626, Registre du commerce Zoug, (170)
Callista Holding AG, in Zug, CHE-115.868.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518572).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andreas, von Sempach, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.