Günther Johann Gessl
domicilié à Gundetswil, de Winterthur Mandats actifs: awacom notstrom GmbH, AT Center GmbH Connecté à: Vlastimil Vojacek Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Günther Johann Gessl" à jour.Vous suivez maintenant "Günther Johann Gessl".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Günther Johann Gessl" à jour.Vous suivez maintenant "Günther Johann Gessl".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Günther Johann Gessl
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Günther Johann Gessl
Commerce avec machines
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Günther Johann Gessl
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Günther Johann Gessl
Numéro de publication: HR02-1004769620, Registre du commerce Zurich, (20)
AT Center GmbH, in Volketswil, CHE-113.378.394, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garapic, Velimir, von Hagenbuch, in Niederhasli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gessl, Günther Johann, von Winterthur, in Wiesendangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004665992, Registre du commerce Berne, (36)
awacom notstrom GmbH, in Signau, CHE-454.029.691, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2013, S.0, Publ. 7177518).
Statutenänderung:
26.06.2019.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Ittigenstrasse 17, 3063 Ittigen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vojacek, Vlastimil, tschechischer Staatsangehöriger, in Ittigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Signau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gessl, Günther Johann, von Winterthur, in Gundetswil (Wiesendangen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1740831, Registre du commerce Argovie, (400)
AT Center GmbH, in Othmarsingen, CHE-113.378.394, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 1, Publ. 4958986).
Statutenänderung:
08.08.2014, 21.08.2014.
Zweck neu:
Beratung und Projektplanung sowie Handel mit, Vertrieb und Wartung von technischen Geräten, insbesondere USV-Anlagen, Diesel-Generatoren und weiteren Produkten im Bereich Alternative Energien;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frech, Peter, von Stein AG, in Tennwil , Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garapic, Velimir, von Hagenbuch, in Niederhasli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Gessl, Günther Johann, von Winterthur, in Wiesendangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.