Verena Gertsch
domicilié à Walterswil SO, de Lauterbrunnen Mandats actifs: El'Achai - Frieden und Freiheit, Gertsch Consulting & Mode Vision Connecté à: Rosmarie Temme, Ralph Bitterwolf, Stefan Gertsch et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Gertsch" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Gertsch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Gertsch" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Gertsch".
|
|
Verena Gertsch
domicilié à Basel, de Lauterbrunnen Mandats actifs: Stiftung Levedo, Concolor AG et plus Connecté à: Georg Hasler, Beatrice Oeri, Caspar Fortunat Preiswerk et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Gertsch" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Gertsch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Gertsch" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Gertsch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Verena Gertsch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Verena Gertsch
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture de services informatiques
Exploitation des autres institutions financières
Gestion de fonds
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture de services informatiques
Exploitation des autres institutions financières
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Verena Gertsch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Verena Gertsch
Numéro de publication: HR02-1005026746, Registre du commerce Soleure, (241)
El Achai - Frieden und Freiheit, in Walterswil (SO), CHE-274.394.276, Verein (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953687).
Statutenänderung:
04.10.2020.
Name neu:
El'Achai - Frieden und Freiheit.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thuillard, Isabelle, von Froideville, in Rosenheim (DE), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertsch, Verena, von Lauterbrunnen, in Walterswil (SO), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterwolf, Ralph, von Zufikon, in Zufikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gertsch, Stefan, von Lauterbrunnen, in Walterswil (SO), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004667718, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Levedo, in Basel, CHE-113.534.286, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, S.0, Publ. 2968845).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Wirtschafts-Treuhand AG];
Gertsch, Verena, von Lauterbrunnen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3471191, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Concolor AG, in Basel, CHE-222.472.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3118609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Dr. Alfred, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertsch, Verena, von Lauterbrunnen, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tzehaye, Aida, deutsche Staatsangehörige, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.