Jakob Gantenbein
domicilié à Fläsch, de Grabs Mandats actifs: Stiftung Bündner Literaturpreis Connecté à: Rita Schmid Göldi, Rico F. Valär, Arianna Nussio et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jakob Gantenbein" à jour.Vous suivez maintenant "Jakob Gantenbein".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jakob Gantenbein" à jour.Vous suivez maintenant "Jakob Gantenbein".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jakob Gantenbein
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jakob Gantenbein
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Jakob Gantenbein
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jakob Gantenbein
Numéro de publication: HR02-1005497306, Registre du commerce Grisons
Stiftung Bündner Literaturpreis, in Chur, CHE-110.407.697, Stiftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474491).
Domizil neu:
c/o Luzia Rageth, Bahnhofstrasse 17, 7023 Haldenstein.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Jakob, genannt Köbi, von Grabs, in Fläsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid Göldi, Rita, von Vals, in Vals, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussio, Arianna, von Brusio, in Andeer, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rageth, Luzia, von Cazis, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Valär, Rico, von Zuoz, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005492180, Registre du commerce Zurich, (20)
Hochparterre AG, in Zürich, CHE-107.355.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291366).
Statutenänderung:
19.05.2022.
Aktien neu:
998 Namenaktien zu CHF 100.00, 1 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktie B) und 1 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktie C) [bisher: 998 Namenaktien zu CHF 100.00 und 2 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Jakob, von Grabs, in Fläsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider Bless, Regula, von Luzern, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schneider, Regula, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004679592, Registre du commerce Zurich, (20)
Hochparterre AG, in Zürich, CHE-107.355.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4271329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, Dr. Beat, von Zürich und Zermatt, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti Loskant, Rahel, von Glarus Süd, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Jakob, von Grabs, in Fläsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Glanzmann, Lilia, von Escholzmatt-Marbach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bont, Wanja, von Oberriet (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Christian, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Regula, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Agnes, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx Benomar, Susanne, von Olten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].