Josef Galliker
domicilié à Ballwil, de Ballwil et Willisau Mandats actifs: Galliker Ballwil AG Connecté à: Arno Galliker, Esther Galliker, Roger Galliker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Galliker" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Galliker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Galliker" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Galliker".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Josef Galliker
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Josef Galliker
Transport routier de personnes et marchandises
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Josef Galliker
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Josef Galliker
Numéro de publication: 7211410, Registre du commerce Berne, (36)
Furnier- und Sägewerk Lanz AG, in Rohrbach, CH-053.3.008.104-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6975446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliker, Max Ulrich, von Willisau und Luthern, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Josef Stefan, von Luthern, in Luthern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit dem VR-Mitglied Michael Hans Galliker;
Galliker, Michael Hans, von Luthern, in Luthern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit dem VR-Mitglied Josef Stefan Galliker;
Galliker, Rolf, von Willisau und Luthern, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker-Zuber, Annemarie, von Luthern und Willisau, in Luthern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Daniel, von Flurlingen, in Reitnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Bernhard, von Eggiwil, in Signau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duttwiler, Konrad, von Ehrendingen, in Muhen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Stéphane, von Buchs AG, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7197410, Registre du commerce Lucerne, (100)
Galliker Holz AG, in Luthern, CH-100.3.006.138-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6971224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliker, Max, von Luthern und Willisau, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Josef Stefan, von Luthern, in Luthern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Michael Hans Galliker;
Galliker, Michael Hans, von Luthern, in Luthern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Josef Stefan Galliker;
Galliker, Rolf, von Luthern, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Annemarie, von Luthern und Willisau, in Luthern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Daniel, von Flurlingen, in Reitnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Bernhard, von Eggiwil, in Signau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duttwiler, Konrad, von Ehrendingen, in Muhen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Stéphane, von Buchs AG, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6981504, Registre du commerce Nidwald, (150)
Galliker Immobilien AG, bisher in Luzern, CH-100.3.006.139-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 13, Publ. 5145818).
Statutenänderung:
11.12.2012.
Sitz neu:
Hergiswil NW.
Domizil neu:
Seestrasse 104, 6052 Hergiswil NW.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Josef Melchior Johann, von Luzern, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Galliker-Röösli, Josef, in Luzern].