Sara Gabriel
domicilié à Aetingen, de Ennetbürgen Mandats actifs: ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung, Sammelstiftung Symova Connecté à: Gülsen Yilmaz-Dal, Pascal Woerlen, Marcel Weiler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sara Gabriel" à jour.Vous suivez maintenant "Sara Gabriel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sara Gabriel" à jour.Vous suivez maintenant "Sara Gabriel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sara Gabriel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sara Gabriel
Exploitation des fonds de placement et autres entités financières
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation des fonds de placement et autres entités financières
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Sara Gabriel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sara Gabriel
Numéro de publication: 5965708, Registre du commerce Berne, (36)
Pensionskasse der ASCOOP, in Bern, CH-035.7.000.276-5, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 4, Publ. 5901370).
Name neu:
Pensionskasse der ASCOOP in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 13.12.2010 aufgehoben.
Liquidationsadresse:
c/o Dr. Patrick Sutter, Kessler Wassmer Giacomini & Partner, Oberer Steisteg 18, Postfach 148, 6431 Schwyz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus, Urs, von Müntschemier, in Lohn-Ammannsegg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Granella, Andreas, von Würenlingen, in Endingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegg, Thomas, von Zürich, in Wilen SZ (Wollerau), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Sandra, von Zürich und Berikon, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Sara, von Ennetbürgen, in Aetingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaeggi, André P., von Bern, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Ruedi, von Reinach AG, in Iffwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Remo, von Niederhelfenschwil, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theus, Riet, von Thusis, in Ebmatingen (Maur), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Peter, von Nesslau-Krummenau, in Flawil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Werner, von Mühledorf SO, in Meikirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Patrick Dr., von Lenzburg, in Ermensee, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5686678, Registre du commerce Zurich, (20)
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung, in Zürich, CH-270.7.001.150-0, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 28, Publ. 5467708).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehmann, Karel, von Bischofszell, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gabriel, Sara, von Ennetbürgen, in Aetingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschirky Hess, Martin, von Mels, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plüss, Mark, von Murgenthal, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zollikon].
Numéro de publication: 5515862, Registre du commerce Berne, (36)
Sammelstiftung Symova, in Bern, CH-036.7.046.892-6, Beundenfeldstrasse 5, 3013 Bern , Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.01.2010.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, das Personal der ihr angeschlossenen Unternehmungen im Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) sowie im Bereich der weitergehenden Vorsorge über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus gegen die wirtschaftlichen Folgen des Alters, der Invalidität und des Todes zu versichern. Der Stiftung können sich Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs und des Tourismus sowie diesen nahestehenden Unternehmungen mittels Anschlussvertrag anschliessen. Der Stiftungsrat kann für Rentenbezüger eigene Vorsorgewerke bilden. Im Weiteren vergleiche Stiftungsurkunde.
Organisation:
Stiftungsrat, Vorsorgekommissionen und Revisionstelle.
Eingetragene Personen:
Jaeggi, André P., von Bern, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Hans-Jakob, von Stein AR, in Urtenen-Schönbühl, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury, Hans, von Jenaz, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Werner, von Riggisberg, in Uerikon (Stäfa), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chambovey, Philippe, von Ollon, in Val-d'Illiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Germanier, Jean-Michel, von Sierre, in Marin-Epagnier (La Tène), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hediger, Rudolf, von Reinach AG, in Iffwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hunziker, Kurt, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichen, Beat, von Frutigen, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Würth, Therese, von Mörschwil, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gabriel, Sara, von Ennetbürgen, in Aetingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Remo, von Niederhelfenschwil, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus, Urs, von Müntschemier, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle.