Esther Gabriel
domicilié à Adligenswil, de Ebikon, Adligenswil et Ennetbürgen Mandats actifs: PLEMAG Immobilien AG Connecté à: Markus Gabriel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Gabriel" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Gabriel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Gabriel" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Gabriel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Esther Gabriel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Esther Gabriel
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Esther Gabriel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Esther Gabriel
Numéro de publication: HR02-1005886293, Registre du commerce Lucerne, (100)
SE Sicherheit und Energie AG, in Dierikon, CHE-186.551.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Sebastian, von Flühli, in Ruswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amhof-Jakober, Claudia, von Hitzkirch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Esther, von Adligenswil, in Adligenswil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caravatti, Géraldine, von Biasca, in Adligenswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kirchhofer, Lukas, von Büron, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005886273, Registre du commerce Lucerne, (100)
Gabriel Rebsamen AG Kamin- und Ofenbau, in Dierikon, CHE-115.263.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Esther, von Ennetbürgen, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caravatti, Géraldine, von Biasca, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004923835, Registre du commerce Lucerne, (100)
SE Sicherheit und Energie AG, in Dierikon, CHE-186.551.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004669924).
Statutenänderung:
23.06.2020.
Zweck neu:
Beratung, Prüfung, Kontrolle und andere Dienstleistungen insbesondere im Bereich Brandschutz- und im Energiebereich für Behörden, Firmen und Privatpersonen;
Herstellung von, Handel mit und Vertrieb von Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Schliesstechnik;
Beratung, Projektführung, Installation, Reparatur und Wartung von mechanischen, mechatronischen und elektronischen Schliessanlagen, Zutrittskontrollsystemen, Flucht- und Rettungswegtechnik, automatischen Türverschlüssen, Einbruchschutz für Türen und Fenster sowie Tresore;
Schlossöffnungsdienst und Reparaturen von Türschlössern und Anfertigung von Schlüsseln;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Grundstücken;
Beteiligungen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Esther, von Adligenswil, in Adligenswil, mit Einzelunterschrift.