Judith Fuss-Sturzenegger
domicilié à Wattenwil, de Teuffenthal (BE) Mandats actifs: Editions Sénevé, Verein HMK - Hilfe für Mensch und Kirche Connecté à: Daniel Joss, Linus Pfister, Evelyne Paulette Zwahlen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Judith Fuss-Sturzenegger" à jour.Vous suivez maintenant "Judith Fuss-Sturzenegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Judith Fuss-Sturzenegger" à jour.Vous suivez maintenant "Judith Fuss-Sturzenegger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Judith Fuss-Sturzenegger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Judith Fuss-Sturzenegger
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Judith Fuss-Sturzenegger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Judith Fuss-Sturzenegger
Numéro de publication: 1633997, Registre du commerce Berne, (36)
Verein HMK - Hilfe für Mensch und Kirche, in Thun, CHE-108.281.866, Verein (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6435764).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten des Vereins haften ausschliesslich das Vereinsvermögen. Die persönliche Haftung sowie die Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Organisation neu: [Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.]. [gestrichen: Organe: Mitgliederversammlung, Vorstand, Kontrollstelle].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vetsch, Erich, von Grabs, in Neuenkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Daniel, von Heiligenschwendi, in Goldiwil (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dänzer, Thomas, von Frutigen, in Steffisburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Paul, von Gerzensee, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuss-Sturzenegger, Judith, von Teuffenthal BE, in Wattenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Längenbühl (Forst-Längenbühl)];
Joss, Daniel, von Konolfingen, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HST Treuhand AG (CHE-103.337.991), in Thierachern.
Numéro de publication: 6435764, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'372 vom 10.06.2011. Verein HMK - Hilfe für Mensch und Kirche, in Thun, CH-092.6.003.650-0, Verein (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, S. 0, Publ. 6207280). [Nachstehende Person wurde mit TR-Eintrag Nr. 8372 vom 10.06.2011 fälschlicherweise doppelt eingetragen, statt lediglich deren Wohnort von Rubigen nach Längenbühl (Forst-Längenbühl) mutiert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuss-Sturzenegger, Judith, von Teuffenthal BE, in Rubigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6207280, Registre du commerce Berne, (36)
Verein HMK - Hilfe für Mensch und Kirche, in Thun, CH-092.6.003.650-0, Verein (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 5, Publ. 5053526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Willy, von Schangnau, in Goldiwil (Gde. Thun), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Erich, von Grabs, in Neuenkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Linus, von Bülach, in Thun, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Hanna Pfister [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Helene, von Schangnau, in Schüpfen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Evelyne Paulette, von Guggisberg, in Niedererlinsbach (Erlinsbach SO), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Hanna, von Zäziwil, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Linus Pfister;
Fuss-Sturzenegger, Judith, von Teuffenthal BE, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Daniel, von Heiligenschwendi, in Goldiwil (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien.