Anton Furrer-Herger
domicilié à Erstfeld, de Erstfeld Mandats actifs: Toni Furrer GmbH Schlosserei und Metallbau in Liquidation Connecté à: Maria Furrer-Herger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Furrer-Herger" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Furrer-Herger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Furrer-Herger" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Furrer-Herger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anton Furrer-Herger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anton Furrer-Herger
Serrurerie, forge et atelier
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Anton Furrer-Herger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anton Furrer-Herger
Numéro de publication: HR02-1005054609, Registre du commerce Uri, (120)
Toni Furrer GmbH Schlosserei und Metallbau, in Erstfeld, CHE-106.839.071, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, S.0, Publ. 1246255).
Firma neu:
Toni Furrer GmbH Schlosserei und Metallbau in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer-Herger, Anton, von Erstfeld, in Erstfeld, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4556902, Registre du commerce Uri, (120)
Toni Furrer GmbH Schlosserei und Metallbau, in Erstfeld, CH-120.4.001.061-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 10.04.2000, S. 2401).
Statutenänderung:
17.04.2008.
Domizil neu:
Spätach 18, 6472 Erstfeld.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, per E-Mail oder mit Telefax zuzustellen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Christian, von Erstfeld, in Erstfeld, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Furrer, Erich, von Erstfeld, in Erstfeld, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer-Herger, Anton, von Erstfeld, in Erstfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 17'000.--].
Registre du commerce Uri, (120)
Toni Furrer GmbH Schlosserei und Metallbau, in Erstfeld, Spätach 357, 6472 Erstfeld. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.1998.
Zweck:
Ausführung von Schlosserei- und Metallarbeiten aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Geschäftsdomizil:
Gründli, 6464 Spiringen.
Eingetragene Personen:
Furrer-Herger, Anton, von Erstfeld, in Erstfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF17000;
Furrer, Christian, von Erstfeld, in Erstfeld, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF1000;
Furrer, Erich, von Erstfeld, in Erstfeld, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF1000;
Furrer-Herger, Maria, von Spiringen und Erstfeld, in Erstfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF1000.