Klaus Furler
domicilié à Oberkirch, de Allemagne Mandats actifs: Retag AG Zürich Connecté à: Kai Furler, Martin Künzli, Peter Patrick Theiler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Furler" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Furler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Furler" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Furler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Klaus Furler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Klaus Furler
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Klaus Furler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Klaus Furler
Registre du commerce Zurich, (20)
"Lichtspieltheater" Aktiengesellschaft, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.182 vom 20.09.1995, S.5211).
Statutenänderung:
20.11.1996.
Firma neu:
Retag AG Zürich.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Retag SA Zurich) (Retag SA Zurigo).
Zweck neu:
Direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art, insbesondere an Industrie-, Handels- und Finanzunternehmungen, sowie Übernahme und Durchführung von einschlägigen Vertretungen, Agenturen und von Kommissionsgeschäften, jeweils im In- und Ausland;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
Fr.750'000.¬ (bisher: Fr.100'000.¬).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.750'000.¬.
Aktien neu:
7'500 Namenaktien zu Fr.100.¬ (bisher: 200 Namenaktien zu Fr.500.¬).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20.11.1996 die Retag AG Zürich, in Zürich, und die "Mons" AG, in Zürich, durch Fusion. Aktiven von Fr.2'752'318.¬ und Passiven von Fr.672'823.¬ der Retag AG Zürich und Aktiven von Fr.671'760.¬ und Passiven von Fr.62'139.¬ der "Mons" AG gehen gemäss Fusionsbilanzen per 01.07.1996 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Der Übernahmepreis wird getilgt durch die Überlassung von 6'500 voll liberierten Namenaktien der übernehmenden Gesellschaft zu Fr.100.¬ sowie von 341 aus der Fusion mit der "Mons" AG erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft an die Drittaktionäre der übernommenen Gesellschaften, wobei den Drittaktionären der Retag AG Zürich 5'788 und den Drittaktionären der "Mons" AG 1'053 voll liberierte Namenaktien der übernehmenden Gesellschaft zu Fr.100.¬ zugewiesen werden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre können durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Hans, von Oberengstringen und Stäfa, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Dr.
Franz, von Einsiedeln, in Egg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Furler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberkirch (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Werner, von Hersiwil, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher:
Präsident, mit Einzelunterschrift).
Registre du commerce Zurich, (20)
Retag AG Zürich, in Zürich , Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.214 vom 15.9.1982 S.2976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koehler, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Oberkirch (Deutschland), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberkirch (Deutschland), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.