Damian I. Fürer
domicilié à Gossau SG Mettend., de Gossau (SG) Mandats actifs: Römisch-katholische Pfarrkirchenstiftung St. Josef, Delico AG, Gossau et plus Connecté à: Johann Kappeler, Enrico Spinas, Peter Bachmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Damian I. Fürer" à jour.Vous suivez maintenant "Damian I. Fürer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Damian I. Fürer" à jour.Vous suivez maintenant "Damian I. Fürer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Damian I. Fürer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Damian I. Fürer
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce de produits alimentaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Damian I. Fürer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Damian I. Fürer
Numéro de publication: HR02-1004985808, Registre du commerce Zurich, (20)
Urban Food Concepts Ltd, in Zürich, CHE-113.693.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Thomas, von Emmen und Reiden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ooi, Kim Wah, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fürer, Damian I., von Gossau SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Dr. Josef, von Emmen, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keber, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Steinmaur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3667057, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gemperli AG, in St. Gallen, CHE-101.540.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3328875).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 06.06.2017 und Inventar per 01.01.2017 Aktiven von CHF 973'000.00 und Passiven von CHF 0.00 auf die Delico AG, Gossau, in Gossau SG (CHE-100.010.269).
Gegenleistung:
Gutschrift einer Forderung von CHF 973'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grubenmann, Reto, von Appenzell, in Wuppenau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürer, Alex, von Gossau SG, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fuerer, Alex];
Fürer, Damian, von Gossau SG, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3352755, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Delico AG, Gossau, in Gossau SG, CHE-100.010.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2008, S. 12, Publ. 4692494).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürer, Damian, von Gossau SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.