Roger Rainer Frischknecht
domicilié à Seuzach, de Schwellbrunn Mandats actifs: Bischofberger-Optik GmbH Connecté à: Elisabeth Rauber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Rainer Frischknecht" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Rainer Frischknecht".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Rainer Frischknecht" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Rainer Frischknecht".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Rainer Frischknecht
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Rainer Frischknecht
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Roger Rainer Frischknecht
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Rainer Frischknecht
Numéro de publication: 3671755, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
WebOptix AG, in Rapperswil-Jona, CHE-308.396.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2495685).
Firma neu:
WebOptix AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.07.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Peter, von Lauperswil, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diem, Sven, von Gossau ZH, in Wermatswil (Uster), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Roger, von Schwellbrunn, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Negri, Thomas, von Trimbach, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2592951, Registre du commerce Zurich, (20)
Bischofberger-Optik GmbH, in Winterthur, CHE-113.701.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1315863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger-Iten, Karin, von Seuzach, in Neunforn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bischofberger, Rudolf, von Seuzach, in Neunforn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Roger Rainer, von Schwellbrunn, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Gisler, Elisabeth, von Winterthur, in Flaach, mit Einzelprokura;
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6)].
Numéro de publication: 1315863, Registre du commerce Zurich, (20)
Bischofberger-Optik GmbH, in Winterthur, CHE-113.701.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 26, Publ. 5197124).
Statutenänderung:
20.01.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger-Iten, Karin, von Seuzach, in Neunforn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Seuzach];
Frischknecht, Roger Rainer, von Schwellbrunn, in Seuzach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bischofberger, Rudolf, von Seuzach, in Neunforn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].