Ludwig Friedt
domicilié à Scuol, de Grüsch et Scuol Mandats actifs: Friedt SA Connecté à: Britta Dorothée Friedt-Ruech, Kim Lesley Müller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ludwig Friedt" à jour.Vous suivez maintenant "Ludwig Friedt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ludwig Friedt" à jour.Vous suivez maintenant "Ludwig Friedt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ludwig Friedt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ludwig Friedt
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Personnes privées avec le nom Ludwig Friedt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ludwig Friedt
Numéro de publication: HR02-1005683779, Registre du commerce Grisons
Mountain Gecko GmbH, in Scuol, CHE-256.023.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3037541).
Firma neu:
Mountain Gecko GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Treuhand Bezzola + Partner AG, Röven 51, 7530 Zernez. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.01.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedt, Ludwig, von Scuol, in Scuol, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedt, Jannick, von Scuol, in Cadiz (ES), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Scuol, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Treuhand Bezzola + Partner AG (CHE-107.056.491), in Zernez, Liquidatorin.
Numéro de publication: 3037541, Registre du commerce Grisons, (350)
Mountain Gecko GmbH, in Scuol, CHE-256.023.853, Buorna 519A, 7550 Scuol, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.08.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Boulder- und Kletterhallen und die Erbringung von Dienstleistungen und Angeboten aller Art im Event-Bereich und auf dem Gebiet von sportlichen Aktivitäten;
kann Verpflegungen anbieten im Zusammenhang mit den vorstehenden Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage-/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 24.08.2016 eine montierbare Kletterwand samt Inventar für eine Kletterhalle, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 8'292.70 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, Telefax oder Email an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Friedt, Jannick, von Scuol, in Scuol, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Friedt, Ludwig, von Scuol, in Scuol, mit Einzelprokura.