Marc Friedrichsen
domicilié à Hölstein, de Zürich Mandats actifs: Boutique Danoise AG Connecté à: Julia Maria Reidemeister Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Friedrichsen" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Friedrichsen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Friedrichsen" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Friedrichsen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marc Friedrichsen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marc Friedrichsen
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Personnes privées avec le nom Marc Friedrichsen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marc Friedrichsen
Numéro de publication: 4365795, Registre du commerce Zurich, (20)
Brightcon AG, in Küsnacht (ZH), CHE-300.134.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mountfield, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedrichsen, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riede, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Busch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3982449, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'961 vom 26.10.2017 Boutique Danoise AG, in Basel, CHE-107.737.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3840651).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrichsen, Marc, von Zürich, in Hölstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Freiedrichsen, Marc].
Numéro de publication: 3881709, Registre du commerce Zurich, (20)
V-Con AG, in Küsnacht (ZH), CHE-337.898.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3351909).
Firma neu:
V-Con AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.10.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riede, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Busch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedrichsen, Marc, von Zürich, in Hölstein, Liquidator, mit Einzelunterschrift.