Claudia Frick
domicilié à Othmarsingen, de Langnau am Albis Mandats actifs: HitNet Computer & Electronics Claudia Frick Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Frick" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Frick".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Frick" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Frick".
|
|
Claudia Frick
domicilié à Lausanne, de Val-de-Ruz Mandats actifs: Public Eye, Association fondée sur la Déclaration de Berne Connecté à: Jan Tschannen, Ursula Baumgartner, Fabrice Edouard Lauper et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Frick" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Frick".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Frick" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Frick".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claudia Frick
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claudia Frick
Commerce de produits informatiques et de communication
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce de produits informatiques et de communication
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Claudia Frick
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claudia Frick
Numéro de publication: HR02-1005650829, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
altrimo ag, in Appenzell, CHE-108.798.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005629378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Josef, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Sutter-Weishaupt, Josef, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Städeli, Michael Andreas, von Zürich, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cavegn, Barbara Gertrud, von Tujetsch, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte)];
Clavien, Kevin Markus, von Noble-Contrée, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell];
Frick, Claudia Tanja, von Urnäsch, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell (Schwende-Rüte)].
Numéro de publication: HR02-1005501650, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
altrimo ag, in Appenzell, CHE-108.798.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005336002).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der altrimo it ag, in Appenzell (CHE-281.333.386), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2022 und Bilanz per 01.01.2022. Aktiven von CHF 472'773.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 506'465.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster-Rempfler, Rosmarie, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casagrande, Claudio, von Eschenbach (SG), in Kümmertshausen (Erlen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hautle-Wüst, Corinne Isabelle, von Oberriet (SG), in Wittenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher, Michael, von Oberriet (SG), in Dozwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Dominik Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mundwyler, Marcel, von Basel und Tenniken, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Sarah, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Josef, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Sutter-Weishaupt, Josef, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell (Schwende)];
Revion Treuhand AG (CHE-101.753.137), in Sargans, Revisionsstelle [bisher: Revion Treuhand AG (CH-320.3.031.868-3)];
Assalve-Inauen, Anna Catherine, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell Steinegg (Rüte)];
Cavegn, Barbara Gertrud, von Tujetsch, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell Steinegg (Rüte)];
Eugster, Marcel Guido, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Eugster, Tobias, von Appenzell, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Claudia Tanja, von Urnäsch, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Gmünder-Geiger, Katja, von Oberegg, in Weissbad (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weissbad (Schwende)];
Koller, Lilian Maria, von Appenzell, in Weissbad (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weissbad (Schwende)];
Motzer, Bruno Martin, von Appenzell, in Weissbad (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell];
Rempfler, Matthias, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell (Schwende)];
Rosskopf, Anja, von Herisau, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosskopf, Markus, von Herisau, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005175439, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
altrimo ag, in Appenzell, CHE-108.798.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McKinney, Maria Verena, von Appenzell, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paliaga, Alessandro, von Chur, in Neukirch (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Barbara Gertrud, von Tujetsch, in Appenzell Steinegg (Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clavien, Kevin Markus, von Noble-Contrée, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Claudia Tanja, von Urnäsch, in Appenzell (Rüte), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hautle-Wüst, Corinne Isabelle, von Oberriet (SG), in Wittenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wüst, Corinne Isabelle, in St. Gallen];
Hersche, Stefan Frowin, von Appenzell, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Motzer, Bruno Martin, von Appenzell, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien.