Alex Frei
domicilié à Ebnat-Kappel, de Ebnat-Kappel Mandats actifs: WAIO Applications KLG Connecté à: Marco Gräzer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Frei" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Frei".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Frei" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Frei".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alex Frei
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alex Frei
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Alex Frei
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alex Frei
Numéro de publication: HR02-1006051100, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Philippe Du Bois et fils S.A., in Basel, CHE-107.020.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005379192).
Statutenänderung:
01.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Uhren, Schmuck und anderen Produkten sowie das Erbringen von damit in Verbindung stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Alexander, von Nuglar-St. Pantaleon, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005918670, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
D&F Immobilien GmbH, in Binningen, CHE-490.038.817, Holeerain 4, 4102 Binningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Grundstücks- und Immobilienbereich sowie den Handel mit und das Halten, Vermieten und Verwalten von Immobilien und Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter werden an die im Anteilsbuch eingetragene Adresse per Brief, Fax oder Email zugestellt. Gemäss Erklärung vom 07.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
D'Amico, Marco, von Schönenbuch, in Ettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Frei, Alexander, von Nuglar-St. Pantaleon, in Biel-Benken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005915631, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Indom Sports n' Lifestyle GmbH, in Biel-Benken, CHE-222.208.308, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005610031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Andrea Olivia, von Nuglar-St. Pantaleon, in Ettingen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Mbarga, Valentin Horst, von Heiden, in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Alexander, von Nuglar-St. Pantaleon, in Biel-Benken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.