Marcel Frehner
domicilié à Jonschwil, de Urnäsch Mandats actifs: Technik Center Jonschwil AG Connecté à: Cornelia Zingg, Karin Frehner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Frehner" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Frehner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Frehner" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Frehner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcel Frehner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcel Frehner
Réparation et installation de machines et d’équipements
Réparation et installation de machines et d’équipements
Personnes privées avec le nom Marcel Frehner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcel Frehner
Numéro de publication: 2531621, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
GSG Projekt Partner AG, in Basel, CHE-103.465.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6263512).
Statutenänderung:
03.12.2015.
Firma neu:
BERNSTEIN BATIR AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BERNSTEIN BATIR Ltd) (BERNSTEIN BATIR SA).
Domizil neu:
Oberer Rheinweg 33, 4058 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Bau- und Immobilien-Management-Beratung, des Projekt- und Constructions-Management, des Baucontrolling sowie ähnlicher Aufgaben im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 363'400.00, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Irene, von Birrwil, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Dr. Georg Heinrich, von Winterthur und Neftenbach, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frehner, Marcel, von Urnäsch und Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Dr. Adrian, von Neftenbach und Winterthur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dessertine, Jean Claude Alain, französischer Staatsangehöriger, in St.Louis (FR), mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Patrick, von Herbetswil, in Matzendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Maria, von Trub, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4946446, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LV-Maschinencenter Jonschwil AG, in Jonschwil, CH-320.3.062.334-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 12, Publ. 4244454).
Statutenänderung:
20.03.2009.
Firma neu:
Technik Center Jonschwil AG. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Peter, von Schübelbach, in Niederwil SG (Oberbüren), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flammer, Richard, von Zuzwil SG, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grize, Vincent, von Villars-Burquin, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Marcel, von Urnäsch, in Jonschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frehner, Karin, von Urnäsch, in Jonschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Cornelia, von Uzwil, in Bazenheid (Kirchberg SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
GSG Projekt Partner AG, in B a s e l , Bauberatung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2001, S. 2289).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Dr. Georg Heinrich, von Winterthur und Neftenbach, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Frehner, Marcel, von Urnäsch und Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Schneider, Michael Andreas, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen.