Javier Franco
domicilié à Zürich, de Luzern Mandats actifs: Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain Connecté à: Monique von Schumacher Markovic, Vérène Corvasce-von Schumacher, Thomas Lang et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Javier Franco" à jour.Vous suivez maintenant "Javier Franco".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Javier Franco" à jour.Vous suivez maintenant "Javier Franco".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Javier Franco
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Javier Franco
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Javier Franco
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Javier Franco
Numéro de publication: 6829324, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain, in Luzern, CH-100.7.789.857-4, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 11, Publ. 5571846).
Urkundenänderung:
16.07.2012.
Domizil neu:
c/o Daniel W. Horat, Schönbühlstrand 30, 6005 Luzern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.] [gestrichen: Statuten vom 06.02.2009].[Gestrichene Hinweise auf hinterlegte Reglemente aufgrund geänderter Bestimmungen der HRegV.] [gestrichen: Reglement vom 18.03.2010].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Schumacher, Beat, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corvasce-von Schumacher, Vérène, von Sion, in Chalais, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Corvasce, Vérène, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Schumacher Markovic, Monique, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Franco, Javier, von Luzern, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horat, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Reto, von Knutwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Moos, Andreas, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Schumacher, Marie-Noëlle, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.