Elisabeth Flükiger
domicilié à Ballwil, de Dürrenroth Mandats actifs: Supersteam GmbH, Werbeplus Elisabeth Flükiger GmbH Connecté à: Christian Lörtscher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabeth Flükiger" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabeth Flükiger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabeth Flükiger" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabeth Flükiger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elisabeth Flükiger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elisabeth Flükiger
Autres commerces avec des biens divers
Services de publicité
Autres commerces avec des biens divers
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Elisabeth Flükiger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elisabeth Flükiger
Numéro de publication: HR02-1005090483, Registre du commerce Berne, (36)
Supersteam GmbH, in Urtenen-Schönbühl, CHE-430.628.501, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Russ, Joshua, deutscher Staatsangehöriger, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lörtscher, Christian, von Hubersdorf, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Flükiger, Elisabeth, von Dürrenroth, in Ballwil, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 5285846, Registre du commerce Berne, (36)
Werbeplus Elisabeth Flükiger GmbH, in Jegenstorf, CH-053.4.017.053-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2004, S. 3, Publ. 2528406).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verlegung insbesondere Werbezwecken dienender Druckerzeugnisse, die Erarbeitung und Realisierung von Werbekonzepten, die Beratung in Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Erbringung jeglicher Dienstleistungen eines Werbeunternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Oswald, von Dürrenroth, in Grenchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flükiger, Elisabeth, von Dürrenroth, in Jegenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 2528406, Registre du commerce Berne, (36)
Werbeplus Elisabeth Flükiger GmbH, in Jegenstorf, CH-053.4.017.053-4, Bernstrasse 28 A, 3303 Jegenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2004.
Zweck:
Verlegung insbesondere Werbezwecken dienender Druckerzeugnisse, Erarbeitung und Realisierung von Werbekonzepten, Beratung in Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit sowie Erbringung jeglicher Dienstleistungen eines Werbeunternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Flükiger, Elisabeth, von Dürrenroth, in Jegenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000;
Flükiger, Oswald, von Dürrenroth, in Grenchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.