Roger Fisch
domicilié à Höri, de Fribourg Mandats actifs: Genossenschaft Immobilien-Finanzierung für alle GIFFA, Zollstock AG Connecté à: Hans Frei-Bütler, Walter Hilfiker Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Fisch" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Fisch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Fisch" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Fisch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Fisch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Fisch
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Roger Fisch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Fisch
Numéro de publication: 4286129, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 19'582 vom 04.06.2018 Genossenschaft Immobilien-Finanzierung für alle GIFFA, in Zürich, CHE-109.334.703, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Roger, von Fribourg, in Höri, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4274549, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Immobilien-Finanzierung für alle GIFFA, in Zürich, CHE-109.334.703, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, Publ. 6220670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Ernst, von Mandach, in Gebenstorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Roger, von Fribourg, in Höri, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4199323, Registre du commerce Thurgovie, (440)
RM Energie GmbH, in Frauenfeld, CHE-272.826.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3510889).
Statutenänderung:
24.04.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.04.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 443'821.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 321'741.42 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu 1'000.00.
Firma neu:
RM Energie AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Roger Pascal, von Muolen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].