Muriel Ettlin
domicilié à Regensdorf, de Allschwil Mandats actifs: Badmintonhallen-Genossenschaft Buchholz Uster Connecté à: Edy Birchler, Martin Jäger, Andreas Gut et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Muriel Ettlin" à jour.Vous suivez maintenant "Muriel Ettlin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Muriel Ettlin" à jour.Vous suivez maintenant "Muriel Ettlin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Muriel Ettlin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Muriel Ettlin
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Muriel Ettlin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Muriel Ettlin
Numéro de publication: HR02-1004784799, Registre du commerce Zurich, (20)
Initiativ-Genossenschaft Zentrum Zürich-Affoltern, in Zürich, CHE-102.257.007, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Danièle, von Adelboden, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Felix, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2130270, Registre du commerce Zurich, (20)
Badmintonhallen-Genossenschaft Buchholz Uster, in Uster, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1828).
Statutenänderung:
21.11.2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumark, Dave, von Uster, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morf, Thomas, von Wangen-Brüttisellen, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1238422, Registre du commerce Zurich, (20)
Initiativ-Genossenschaft Zentrum Zürich-Affoltern, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.1999, S. 1547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babini, René, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Born, Willy, von Thunstetten, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nauer, Otto, von Dottikon, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheifele, Hans-Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pantucek, Peter, von Oetwil am See, in Oetwil am See, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ita, Ernst, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil an der Limmat];
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädeli, Armin, von Kirchlindach, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surber, Heinz, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tilliot-Treichler, Monika, von Richterswil und Aarberg, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.