Felix Emmenegger
domicilié à Leuggern, de Leuggern Mandats actifs: Felix Emmenegger AG Connecté à: Marco Emmenegger, Pascale Emmenegger, Annamarie Emmenegger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Emmenegger" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Emmenegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Felix Emmenegger" à jour.Vous suivez maintenant "Felix Emmenegger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Felix Emmenegger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Felix Emmenegger
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Felix Emmenegger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Felix Emmenegger
Numéro de publication: HR02-1005748693, Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft Testcenter AGVS, Aargau, in Zofingen, CHE-105.372.656, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3778013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degen, Paul, von Bubendorf, in Murgenthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Felix, von Leuggern, in Leuggern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Michael, von Widen, in Böttstein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tornisello, Martina, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004942850, Registre du commerce Argovie, (400)
Felix Emmenegger AG, in Leuggern, CHE-103.962.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004461322).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Marco, von Leuggern, in Leuggern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Emmenegger, Pascale, von Riniken, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Emmenegger, Annamarie, von Leuggern, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Emmenegger, Felix, von Leuggern, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3778013, Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft Testcenter AGVS, Aargau, in Zofingen, CHE-105.372.656, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, Publ. 2831431).
Statutenänderung:
27.04.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Paul, von Bubendorf, in Murgenthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kalt, Oliver, von Böttstein, in Mettauertal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Emmenegger, Felix, von Leuggern, in Leuggern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].