Andrea Erica Elmer
domicilié à Sursee, de Altstätten Mandats actifs: Peax AG Connecté à: Stephan Hermann, Rea Maria Hermann, Urs Niederberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Erica Elmer" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Erica Elmer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Erica Elmer" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Erica Elmer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Erica Elmer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Erica Elmer
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Andrea Erica Elmer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Erica Elmer
Numéro de publication: HR02-1004589556, Registre du commerce Lucerne, (100)
Peax AG, in Sursee, CHE-113.821.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4157831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Bruno Ralph, von Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boreatti, Walter, von Emmen, in Udligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Andrea Erica, von Altstätten, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4360045, Registre du commerce Lucerne, (100)
edition bücherlese GmbH, in Hitzkirch, CHE-469.205.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1933489).
Statutenänderung:
10.07.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Pilatusstrasse 24, 6003 Luzern. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Andrea, von Altstätten, in Sursee, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Judith, von Hitzkirch und Knutwil, in Beromünster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'900.00].
Numéro de publication: 4157831, Registre du commerce Lucerne, (100)
Peax AG, in Sursee, CHE-113.821.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2015, Publ. 2409345).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Jolanda, von Fischbach, in Knutwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Andrea Erica, von Altstätten, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Rea Maria, von Luzern, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Bruno Ralph, von Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leber-Ittig, Sabina Katharina, von Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Urs, von Dallenwil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.