Dr. Michael Eisenring
domicilié à Baden, de Jonschwil Mandats actifs: B2B Consulting AG Connecté à: Herbert Eisenring Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Michael Eisenring" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Michael Eisenring".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Michael Eisenring" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Michael Eisenring".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michael Eisenring
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michael Eisenring
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
Personnes privées avec le nom Michael Eisenring
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michael Eisenring
Numéro de publication: HR02-1004937159, Registre du commerce Zurich, (20)
Kinderkrippe yoyo/ miKaDo, in Wallisellen, CHE-108.172.065, Verein (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, S.0, Publ. 3278045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Michael, von Bichelsee-Balterswil, in Andwil SG, Präsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hösel Eisenring, Regula, von Urnäsch, in Gossau (SG), Präsidentin des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forrer, Manuela, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Andwil (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Michael, von Erlen, in Hettlingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Albert, von Konolfingen, in Gossau (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner Treuhand (CHE-107.703.540), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004599561, Registre du commerce Zurich, (20)
B2B Consulting AG, in Dübendorf, CHE-103.058.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 21.11.2003, S.17, Publ. 1270636).
Statutenänderung:
26.03.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft umfasst alle Dienstleistungen der Elektronik und Informationstechnologie (IT) Branchen. Die Aktiengesellschaft kann alle mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte tätigen, insbesondere den Handel mit elektronischen Komponenten und Software;
die Ausbildung und Weiterbildung von Spezialisten;
Consulting im Bereich Forschung und Entwicklung und Applikationsunterstützung im Zusammenhang mit elektronischen Schaltungen und «Embedded Systems» und «Internet of Things IT». Zudem kann die Aktiengesellschaft ausländische und inländische Vertretungen übernehmen, sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen. Sie kann auch Grundstücke erwerben, nutzen, veräussern und belasten und zudem Finanzgeschäfte tätigen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Laurenz, von Dübendorf, in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenring, Dr. Michael, von Jonschwil, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Eisenring, Michael, in Untersiggenthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1409279, Registre du commerce Zurich, (20)
Kinderkrippe yoyo, in Wallisellen, CHE-108.172.065, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2006, S. 18, Publ. 3512790).
Statutenänderung:
28.02.2014.
Name neu:
Kinderkrippe yoyo/ miKaDo.
Domizil neu:
Einkaufszentrum Glatt, Glattplatz 12, 8301 Glattzentrum bei Wallisellen.
Postadresse neu:
[Die Postadresse wurde aufgehoben]. [Neue] Weitere Adresse: Michael Eisenring, Eschenstrasse 7, 9204 Andwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenring, Michael, von Bichelsee-Balterswil, in Andwil SG, Präsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gossau SG].