Dominique Eisenhut
domicilié à Veyrier, de Zürich Mandats actifs: Nelcor AG, EIS Finanz AG Connecté à: Steve Eisenhut, Steve Eisenhut Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominique Eisenhut" à jour.Vous suivez maintenant "Dominique Eisenhut".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominique Eisenhut" à jour.Vous suivez maintenant "Dominique Eisenhut".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dominique Eisenhut
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dominique Eisenhut
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Dominique Eisenhut
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dominique Eisenhut
Numéro de publication: HR02-1004955266, Registre du commerce Zurich, (20)
Nelcor AG, in Wädenswil, CHE-102.806.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2017, S.0, Publ. 3426521).
Domizil neu:
c/o Acontax Treuhand GmbH, Seestrasse 133, 8820 Wädenswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beausse-Eisenhut, Stéphanie, von Collonge-Bellerive, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Steve, von Collonge-Bellerive, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eisenhut, Dominique, von Zürich, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004954295, Registre du commerce Zurich, (20)
EIS Finanz AG, in Wädenswil, CHE-107.202.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3246605).
Domizil neu:
c/o Acontax Treuhand GmbH, Seestrasse 133, 8820 Wädenswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beausse-Eisenhut, Stéphanie, von Collonge-Bellerive, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Steve, von Collonge-Bellerive, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eisenhut, Dominique, von Zürich, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3426521, Registre du commerce Zurich, (20)
Nelcor SA, bisher in Genève, CHE-102.806.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009Publ. 5061526).
Gründungsstatuten:
15.10.1965.
Statutenänderung:
20.12.2016.
Firma neu:
Nelcor AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Nelcor SA) (Nelcor LTD.).
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
c/o Acontax Treuhand GmbH, Zugerstrasse 162, 8820 Wädenswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Finanztransaktionen, Finanzierungen, Beteiligungen, Verwaltungen sowie Vermittlungen im Finanzbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Selon déclaration de l'administrateur du 13.05.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eisenhut, Dominique, von Zürich, in Veyrier, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Collonge-Bellerive, Direktorin mit Einzelunterschrift];
Beausse-Eisenhut, Stéphanie, von Collonge-Bellerive, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eisenhut, Steve, von Collonge-Bellerive, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Collonge-Bellerive].