Robert Eiholzer
domicilié à Matzingen, de Reiden Mandats actifs: Safe GmbH Zürich, Black Forrest GmbH et plus Connecté à: Daniel Bürgi, Peter Honegger, Christian Wettstein Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robert Eiholzer" à jour.Vous suivez maintenant "Robert Eiholzer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Robert Eiholzer" à jour.Vous suivez maintenant "Robert Eiholzer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Robert Eiholzer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Robert Eiholzer
Fourniture d’autres services aux entreprises
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Commerce de biens de consommation
Fourniture d’autres services aux entreprises
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Robert Eiholzer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Robert Eiholzer
Numéro de publication: HR02-1005525705, Registre du commerce Zurich, (20)
Safe GmbH Zürich, in Zürich, CHE-370.059.164, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440390).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiholzer, Robert, von Reiden, in Matzingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bürgi, Daniel, von Fischingen, in Fischingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005440390, Registre du commerce Zurich, (20)
hüma handwerk + beratung gmbh, in Maur, CHE-370.059.164, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519430).
Statutenänderung:
10.02.2022. 25.03.2022.
Firma neu:
Safe GmbH Zürich.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Handeln, Planen, Verarbeiten, Montieren und Vertreiben von Material und Gütern für den privaten und öffentlichen Bereich. Betreiben eines Online-Shops. Dienstleistungen in der Sicherheitsbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Patente, Lizenzen und Wertschriften erwerben. Ausserdem kann die Gesellschaft Liegenschaften und Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten, bewirtschaften und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Marianne, von Uster, in Maur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hürlimann, Emil, von Uster, in Uster, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiholzer, Robert, von Reiden, in Matzingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004980641, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
gastrogarten GmbH, bisher in Arisdorf, CHE-456.425.425, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661937).
Statutenänderung:
03.09.2020.
Firma neu:
Black Forrest GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Handeln, Planen, Verarbeiten, Montieren und Vertreiben von Material und Gütern für den privaten und öffentlichen Bereich. Betreiben eines Online-Shops. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Patente, Lizenzen und Wertschriften erwerben. Ausserdem kann die Gesellschaft Liegenschaften und Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mangold-Felber, Nina, von Zell (LU) und Basel, in Bubendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Glaser, Daniel Markus, von Binningen, in Füllinsdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Scherzinger, Patrik, von Ziefen, in Arisdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiholzer, Robert, von Reiden, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.