Patrick Dominic Eichler
domicilié à Zürich, de Oberrohrdorf Mandats actifs: The Wave Factory AG Connecté à: Carlo Capitanio, Tanja Phasuk, René Marcel Gröbli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Dominic Eichler" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Dominic Eichler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrick Dominic Eichler" à jour.Vous suivez maintenant "Patrick Dominic Eichler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patrick Dominic Eichler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patrick Dominic Eichler
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Patrick Dominic Eichler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patrick Dominic Eichler
Numéro de publication: HR02-1006091180, Registre du commerce Zurich, (20)
The Wave Factory AG, in Zürich, CHE-299.287.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2024, Publ. 1006019801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steger, Tobias, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capitanio, Carlo, von Kerns, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Eichler, Patrick Dominic, von Oberrohrdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Phasuk, Tanja, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005134174, Registre du commerce Zurich, (20)
The Wave Factory AG, in Zürich, CHE-299.287.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054396).
Statutenänderung:
18.03.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].
Aktien neu:
2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.03.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'100'000.00 verrechnet, wofür 1'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capitanio, Carlo, von Kerns, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Eichler, Patrick Dominic, von Oberrohrdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004618635, Registre du commerce Zurich, (20)
The Wave Factory AG, in Küsnacht (ZH), CHE-299.287.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536794).
Statutenänderung:
18.04.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
1'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.04.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 950'000.00 verrechnet, wofür 950 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichler, Patrick Dominic, von Oberrohrdorf, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.