Axel Michael Eberlein
domicilié à Glattbrugg, de Allemagne Mandats actifs: Axolotl AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Axel Michael Eberlein" à jour.Vous suivez maintenant "Axel Michael Eberlein".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Axel Michael Eberlein" à jour.Vous suivez maintenant "Axel Michael Eberlein".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Axel Michael Eberlein
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Axel Michael Eberlein
Conseil juridique
Conseil juridique
Personnes privées avec le nom Axel Michael Eberlein
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Axel Michael Eberlein
Numéro de publication: HR02-1005902387, Registre du commerce Zoug, (170)
Axolotl AG, in Zug, CHE-395.102.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005339037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colshorn, Nicolai Helmut Carl-Hermann Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Allenwinden (Baar), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberlein, Axel Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1372635, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
INCUBATOR PROPERTIES AG, in Stein am Rhein, CHE-112.803.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7084616).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberlein, Axel Michael, deutscher Staatsangehöriger, in unbekannt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].
Numéro de publication: 6885098, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ZENO MARKETING AG, in St. Gallen, CH-140.3.002.823-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6806312).
Statutenänderung:
01.10.2012.
Firma neu:
INCUBATOR TECHNOLOGIES AG.
Domizil neu:
c/o DS PRIVATE EQUITY AG, Waisenhausstrasse 5, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Entwicklung von Brennstoffzellen sowie Patentierung von damit zusammenhängender Technik und von Erfindungen, betreibt ferner Unternehmens- und Wirtschaftsberatung und erbringt Treuhandgeschäfte sowie Beratungs- und Consultingdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben.
Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estermann, Simon Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Koefering (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willert, Klaus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberlein, Axel Michael, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.