Marius Dumoulin
domicilié à Savièse, de Savièse Mandats actifs: Fondation pour le développement et la promotion du patois, Fondation St-Joseph - Don Bosco et plus Connecté à: Paul-Henri Moix, Gilbert Bellon, Daniel Pannatier et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marius Dumoulin" à jour.Vous suivez maintenant "Marius Dumoulin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marius Dumoulin" à jour.Vous suivez maintenant "Marius Dumoulin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marius Dumoulin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marius Dumoulin
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services pour l’enseignement scolaire et d’autres enseignements
Exploitation delles ecoles primaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services pour l’enseignement scolaire et d’autres enseignements
Exploitation delles ecoles primaires
Personnes privées avec le nom Marius Dumoulin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marius Dumoulin
Numéro de publication: HR02-1005429721, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation pour le développement et la promotion du patois, à Sion, CHE-345.267.860, fondation (No. FOSC 190 du 30.09.2020, Publ. 1004989540).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maître, Raphaël, de Evolène, à Lausanne, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Moix, Paul-Henri, de Saint-Martin (VS), à Sion, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le caissier-secrétaire ou un autre membre mais pas avec le président];
Bourban, Claudy , de Nendaz, à Nendaz, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, sans droit de signature];
Dumoulin, Marius, de Savièse, à Savièse, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le vice-président ou un membre].
Numéro de publication: HR01-1005295933, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation St-Joseph - Don Bosco, à Sion, CHE-455.576.205, Rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
01.09.2021. 29.12.2020.
But:
La Fondation a pour but d'assurer la prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique d'élèves qui, suite à des troubles de l'apprentissage, de la personnalité ou des difficultés socio-éducatives, ne peuvent être scolarisés dans les filières ordinaires de formation. Elle dispense une pédagogie inspirée des valeurs chrétiennes et du système préventif de Don Bosco, respectueux des droits de l'enfant, en développant ses prestations conformément à l'évolution de la pédagogie et de l'éducation spécialisées. Elle peut déléguer ses tâches à une autre institution dont elle en assume la surveillance comme l'Institut Don Bosco - Sainte-Agnès. Dans l'optique de la pédagogie salésienne, la Fondation peut développer des projets éducatifs par le sport, par la culture et des activités thérapeutiques par l'animal. La Fondation peut entreprendre toutes activités qui seraient de nature à sous-tendre, directement ou indirectement, l'accomplissement de ses buts. Elle est, notamment, autorisée à acquérir, à construire, à louer et à mettre en valeur tous immeubles, ainsi que tous biens patrimoniaux, à contracter tous emprunts et en général à effectuer toutes opérations et à passer tous contrats propres à atteindre son but. Elle a un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.
Personne(s) inscrite(s):
Me Sierro, Dominique, de Hérémence, à Hérémence, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Dumoulin, Marius, de Savièse, à Savièse, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Meyer, Jean Pierre, de Turtmann-Unterems, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Schnidrig, Paul, de Grächen, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Squaratti, Alfred, de Zwischbergen, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Barras, Laurent, de Crans-Montana, à Zermatt, directeur, avec signature collective à deux avec un membre du conseil de fondation;
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Crans-Montana (CHE-295.846.108), à Lens, organe de révision.
Numéro de publication: HR01-1004763100, Registre du commerce Valais, (626)
Institut Don Bosco & Sainte-Agnès, à Sion, CHE-107.868.709, Rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
11.10.2019.
But:
Assurer la prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique d'élèves qui, suite à des troubles de l'apprentissage, de la personnalité ou des difficulés socio-éducatives, ne peuvent être scolarisés dans les filières ordinaires de formation (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) inscrite(s):
Pilloud, Beatrice, de Sion, à Sion, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Dumoulin, Marius, de Savièse, à Savièse, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Meyer, Jean Pierre, de Turtmann-Unterems, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Sierro, Dominique, de Hérémence, à Hérémence, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Squaratti, Alfred, de Zwischbergen, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Follonier, Jean Luc, de Mont-Noble, à Sierre, directeur, avec signature collective à deux avec un membre du conseil de fondation;
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion (CHE-494.133.656), à Sion, organe de révision.