Uwe Dünnebier
domicilié à Einsiedeln, de Allemagne Mandats actifs: objectale GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Uwe Dünnebier" à jour.Vous suivez maintenant "Uwe Dünnebier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Uwe Dünnebier" à jour.Vous suivez maintenant "Uwe Dünnebier".
|
|
Uwe Dünnebier
domicilié à Weinheim, de Allemagne Mandats actifs: Smart Private Traders GmbH Connecté à: Annerose Birgit Meissner, Dobrivoje Malic, Sinisa Bozic Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Uwe Dünnebier" à jour.Vous suivez maintenant "Uwe Dünnebier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Uwe Dünnebier" à jour.Vous suivez maintenant "Uwe Dünnebier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Uwe Dünnebier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Uwe Dünnebier
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Uwe Dünnebier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Uwe Dünnebier
Numéro de publication: HR02-1006058377, Registre du commerce Schwyz, (130)
objectale GmbH, bisher in Zug, CHE-383.103.716, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004685014).
Statutenänderung:
07.06.2024.
Sitz neu:
Einsiedeln.
Domizil neu:
Bodenmattli 9, 8846 Willerzell.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von IT- und Telekommunikations-Dienstleistungen, IT-Strategie-Beratung und Business Development. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünnebier, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Oberengstringen].
Numéro de publication: HR02-1005772748, Registre du commerce Zoug, (170)
consense solutions gmbh, in Baar, CHE-112.723.229, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
objectale GmbH (CHE-383.103.716), in Zug, Gesellschafterin, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dünnebier, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AAA Sales & Management GmbH (CHE-115.832.872), in Baar, Gesellschafterin, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005421180, Registre du commerce Zoug, (170)
consense solutions gmbh, bisher in Wetzikon (ZH), CHE-112.723.229, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773042).
Statutenänderung:
02.02.2022.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Büelstrasse 25A, 6340 Baar. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünnebier, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Pfeifer, Wilhelm, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.