Marc Dosch
domicilié à Zürich, de Surses Mandats actifs: Energie Einsiedeln AG Connecté à: Michael Schneider, Dominik Zimmermann, Edgar Steinauer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Dosch" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Dosch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Dosch" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Dosch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marc Dosch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marc Dosch
Extraction et approvisionnement en gaz
Extraction et approvisionnement en gaz
Personnes privées avec le nom Marc Dosch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marc Dosch
Numéro de publication: HR02-1005923531, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Evac AG, in Grabs, CHE-103.866.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057943).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dosch, Marcel, von Surses, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meakin, Dr. Douglas, britischer Staatsangehöriger, in Wallington (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005742680, Registre du commerce Schwyz, (130)
Energie Einsiedeln AG, in Einsiedeln, CHE-423.709.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683438).
Statutenänderung:
27.04.2023.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Energieverbund Einsiedeln AG, in Einsiedeln (CHE-343.728.146), gemäss Fusionsvertrag vom 08.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 3'663'701.85 und Fremdkapital von CHF 1'901'489.74 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 527'240 Namenaktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 527'240.00 erhöht.
Aktienkapital neu:
CHF 1'527'240.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'527'240.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
1'527'240 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blöchliger, Erich, von Gommiswald, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinauer, Edgar, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dosch, Marc, von Surses, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005732636, Registre du commerce Grisons
Laura Dosch Interiors GmbH, in Maienfeld, CHE-198.957.749, Bungertweg 14, 7304 Maienfeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Innenarchitektur, Architektur, Design, Szenerie und visuelle Kommunikation, insbesondere Beratung, Planung, Management und Realisierung von Projekten. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dosch, Laura, von Surses, in Maienfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dosch, Marcel, von Surses, in Maienfeld, mit Einzelunterschrift.