Werner Dörig
domicilié à Neerach, de Zürich et Appenzell Mandats actifs: easydone logistics & services AG Connecté à: Leo Anton Dörig Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Dörig" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Dörig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Dörig" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Dörig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Dörig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Dörig
Autres services de transport
Autres services de transport
Personnes privées avec le nom Werner Dörig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Dörig
Numéro de publication: 5183560, Registre du commerce Zurich, (20)
easydone logistics & services AG, in Zürich, CH-020.3.927.709-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2006, S. 19, Publ. 3290042).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Mitteilungen neu:
Bekanntmachungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidoro Revisions AG, in Langnau am Albis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Leo, von Zürich und Appenzell, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Dörig, Werner, von Zürich und Appenzell, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3290042, Registre du commerce Zurich, (20)
Verzollungsagentur Leo Dörig AG, in Zürich, CH-020.3.927.709-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2002, S. 20, Publ. 425974).
Statutenänderung:
1.02.2006.
Firma neu:
easydone logistics & services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(easydone logistics & services SA) (easydone logistics & services Ltd.).
Domizil neu:
Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Servicen aller Art, insbesondere im Logistikbereich. Die Gesellschaft kann Garantien oder andere Sicherheiten zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Beteiligungen erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Verträge und Abmachungen eingehen, deren Zweck der Firma förderlich sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leemann-Dörig, Barbara, von Kloten und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Leo, von Zürich und Appenzell, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen];
Dörig, Werner, von Zürich und Appenzell, in Neerach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fidoro Revisions AG, in Langnau am Albis, Revisionsstelle [bisher: Fidoro Revisions AG, in Unterägeri].
Registre du commerce Argovie, (400)
Siegling (Schweiz) AG, in W a l l b a c h, Produkte und Systeme für industrielle Anwendungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.1998, S . 2086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Werner, von Schwyz, in Sisseln, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appel, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Schlatt a.R. (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dorn, Michael, von Mettmenstetten und Rüti ZH, in Frick, mit Kollektivprokura zu zweien.